1983年9月-1989年7月 上海第二军医大学军医专业,本科生,
1989年9月-1992年7月 上海医科大学研究生院 ,皮肤病专业硕士生, 班团支部书记,大学研究生会副主席
1992年9月-1995年7月 上海医科大学研究生院 ,肾脏病专业博士生,博士生班班长,大学研究生会主席,大学团委委员
1995年9月-1997年12月 上海第二军医大学 (博士后)
1998年1月-2000年4月 上海第二军医大学长征医院 解放军临床免疫中心,副研究员、副教授(1998年9月借调入东方医院任科研科科长,中心实验室常务副主任)
2000年4月-2003年8月 东方医院 科研科科长,中心实验室常务副主任
2003年9月- 2005年8月 法国国家健康与医学研究院,博士后(法中科学与应用基金会中法优秀博士后交流计划)
2005年9月- 2005年12月 东方医院
2006年1月- 至今 公利医院科教 科长,中心实验室 主任
(2006年8月起,兼任中国人民解放军中医肿瘤研究所 副所长;2007年2月成为浦东新区中医药产业发展联系会议办公室成员)
|